ymddiriedolwyr SMART
Rhif yr elusen: 1177728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBECCA REIDY | Cadeirydd | 21 January 2018 |
|
|
||||
Christopher John Greenhill | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|||||
HOWARD BRIALEY | Ymddiriedolwr | 23 July 2022 |
|
|
||||
Morgan Barber | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
BENJAMIN CHADWICK | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
CARLY MARKKANEN | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
WILLIAM PEALL | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Victoria James | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
WENDY JAMES | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.