Hanes ariannol Amant Foundation

Rhif yr elusen: 1177721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £547.98k £2.85m £3.70m £0 £6.80m
Cyfanswm gwariant £4.16m £4.52m £784.80k £666.12k £941.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £406.25k £2.81m £3.70m N/A £6.80m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £2.85m £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £141.73k £38.68k £12.61k N/A £840
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £3.69m N/A £6.80m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.15m £4.52m £772.57k N/A £909.16k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £4.06m £4.41m £672.57k N/A £759.16k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £6.72k £0 £12.23k N/A £31.95k