NORTON LINDSEY VILLAGE HALL & PLAYING FIELDS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of a Village Hall and Playing Fields for the use of the inhabitants of Norton Lindsey without distinction of political, religious or other options, including use for: (a) Meetings, Lectures and Classes and (b) Other forms of recreation and leisure-time occupation, with the object of improving the conditions of life for the inhabitants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £130 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 522972 NORTON LINDSEY VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD
- 08 Mai 2018: CIO registration
- NL VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- NLVH (Enw gwaith)
- NORTON LINDSEY VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catharine Lloyd | Cadeirydd | 01 December 2021 |
|
|
||||
Brian Parsons | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Roger Mann | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Helen Tursner | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Timothy Landreth | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
JOHN MANN | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
Jose Freedman | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
JUDITH PERKS | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.14k | £348.59k | £18.39k | £25.27k | £30.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.79k | £222.42k | £18.08k | £25.92k | £37.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £113.13k | £10.00k | £8.91k | £725 | £130 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 May 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL & PLAYING FIELDS FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF NORTON LINDSEY WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (A) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (B) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
Wolverton Road
Norton Lindsey
WARWICK
CV35 8JL
- Ffôn:
- 01926843426
- E-bost:
- info@nlvillagehall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window