ACTS OF KINDNESS COMMUNITY (SOLENT)


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
-
Hysbysiad diddymu wrth ddefnyddio'r CIO (gweler y manylion)
Mae'r Comisiwn yn bwriadu diddymu'r CIO hwn dri mis arôl dyddiad yr hysbysiad hwn oni bai y dangosir achos i'r gwrthwyneb. Mae'n rhaid gosod cyflwyniadau ger bron y Comisiwn o fewn tri mis. E-bostiwch eich cyflwyniad i CIOnotices@charitycommission.gov.uk
Nodwch rif yr elusen a rhowch y pennawd 'Cyflwyniad diddymu CIO' ar yr e-bost.
Dyddiad yr Hysbysiad: 18 February 2025
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Acts of Kindness Community (Solent) help those in the community that need support. We identify those that need support by working with organisations such as Social Services to offer support where necessary. We identify those living in poverty in the Solent area, as well as offer support by way of Community projects and Acts of Kindness. We believe heavily in Partnership working to do this.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,900 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 25 Medi 2018: CIO registration
- AOK COMMUNITY (SOLENT) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Ailsa Aps | Cadeirydd | 13 June 2022 |
|
|
||||
Donna Teresa Rickard | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
JAYNE KEEPENCE | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.80k | £113.49k | £107.82k | £143.39k | £114.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.67k | £128.45k | £104.15k | £147.01k | £134.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.25k | £3.00k | £20.00k | £30.69k | £30.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 09 Rhagfyr 2020 | 04 Ebrill 2022 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Rhagfyr 2020 | 04 Ebrill 2022 | 177 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED ON REGISTERED ON 25 SEP 2018 as amended on 30 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO, BEING FOR THE PUBLIC BENEFIT, ARE: 1) THE RELIEF OF POVERTY CAUSED BY A CRISIS OR TRAUMATIC CHANGE OF LIFE CIRCUMSTANCES, FOR THOSE IN NEED BY PROVIDING ESSENTIAL ITEMS TO RESIDENTS LIVING IN THE SOLENT AREA. 2) THE RELIEF OF POVERTY, BY PROVIDING ONE-OFF ESSENTIAL ITEMS THAT WILL ENABLE THOSE IN NEED TO CONTINUE THEIR SCHOOLING, EMPLOYMENT OR CARING DUTIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT OF THOSE RESIDING WITHIN THE SOLENT AREA. 3) TO RELIEVE AND SUPPORT PERSONS, IN THE SOLENT AREA, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (BENEFICIARIES) IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 7
Gosport Business Centre
Aerodrome Road
GOSPORT
Hampshire
PO13 0FQ
- Ffôn:
- 023 9381 2868
- E-bost:
- jan.aps@aoksolent.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window