ymddiriedolwyr GRAND UNION ARTS CIO
Rhif yr elusen: 1184473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Joan Wilson MBE FRSA | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|||||
FAISAL HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||
Sophie Colley | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Sukhdeep Nijjar | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Danielle Marshall | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Alexandra Camille White | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Joyce Treasure | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Diandra McCalla | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Julie Craig | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
ROBERT DAVID VALENTINE | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
MERLE PAULA WRAY | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
JONATHAN WILLIAM ANDREWS | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.