Hanes ariannol ADAPT CHARITY

Rhif yr elusen: 1182087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £107.95k £212.97k £445.73k £568.98k £716.86k
Cyfanswm gwariant £71.57k £183.18k £417.59k £553.06k £680.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £110.79k £72.40k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £7.12k £644.22k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A £451.08k £240
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £553.06k £669.32k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £10.81k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £8.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0