ymddiriedolwyr 240PROJECT
Rhif yr elusen: 1180267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY CHARLES STEWART MURRAY | Cadeirydd | 06 January 1996 |
|
|
||||
Cornelia Grassi | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Rupert Christiansen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Francis Fitzgibbon KC | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Catrin Treadwell | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||
Fernanda Eberstadt | Ymddiriedolwr | 12 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.