MARLOES & DALE PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATION SCHEME (CIO)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help to preserve and protect the health of people in the villages of Marloes, Dale, St Brides and the surrounding areas by providing, assisting in the provision of and managing the maintenance of public access defibrillators and other public access technological solutions for pre-hospital / pre-ambulance care (hereinafter referred to as PADs).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 21 Mai 2018: CIO registration
- MARLOES & DALE PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATION SCHEME CIO (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLINOR MORGAN | Cadeirydd | 10 October 2019 |
|
|
||||
Benjamin Michael Norman | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Philippa Jade Krelle | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Leah Louise Partridge | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
John Gwyn Watts | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Francesca Eloise Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
James Robert Platt | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
HUGH CHARLES BISHOP | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13k | £340 | £693 | £1.05k | £1.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.44k | £974 | £850 | £458 | £1.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £100 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PEOPLE IN THE VILLAGES OF MARLOES, DALE, ST BRIDES AND THE SURROUNDING AREAS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 1) PROVIDING, AND ASSISTING IN THE PROVISION OF AND MANAGING THE MAINTENANCE OF PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATORS AND OTHER PUBLIC ACCESS TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PRE-HOSPITAL /PRE-AMBULANCE CARE (HEREINAFTER REFERRED TO AS PADS) ANY BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL SEE FIT WHICH ARE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE WELSH AMBULANCE SERVICE; 2) TO RAISE PUBLIC AWARENESS OF THE PADS AND OF THE OTHER SERVICES OF THE CIO. 3) TO FAMILIARISE THE PUBLIC IN THE USE OF PADS AND OTHER SERVICES OF THE CIO.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Smithy Cottage
Marloes
HAVERFORDWEST
Dyfed
SA62 3BE
- Ffôn:
- 01646636668
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window