ymddiriedolwyr HULL CHURCHES HOME FROM HOSPITAL SERVICE
Rhif yr elusen: 1181247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE CRICK | Cadeirydd | 12 May 2010 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Robin Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Beverley Wing | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HELEN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ANDREW MICHAEL DORTON | Ymddiriedolwr | 12 May 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Rev JOHN CONWAY COWAN | Ymddiriedolwr | 10 July 2007 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.