BLOCKLEY AND DISTRICT ALLOTMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of allotments and education activities relating to growing and gardening.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 11 Mehefin 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOANNE WAITE | Cadeirydd | 06 July 2018 |
|
|
||||
Alan Donald Hart | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
JILL WRIGHT | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|||||
John Cecil Bentley FCCA | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|||||
ELISABETH ANNE DAVIES | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STEVEN WAITE | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
Clare Turner | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.46k | £7.71k | £24.92k | £3.73k | £2.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.17k | £2.20k | £34.71k | £10.16k | £1.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Mehefin 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Mehefin 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 30 Medi 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 11 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF BLOCKLEY AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF GENDER, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS, OR OTHER OPINIONS BY PROVIDING ALLOTMENT FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATIONAL LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING LIFE FOR THE RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Winterway
Blockley
MORETON-IN-MARSH
GL56 9EF
- Ffôn:
- 01386701695
- E-bost:
- blockleyallotments@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window