POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP UK HOLLOWAY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity exists to proclaim the gospel of Jesus Christ and to teach people the bible.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
- Haringey
- Islington
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099757 THE POTTERS HOUSE CHRISTIAN CENTRE - ARCHWAY
- 27 Awst 2019: CIO registration
- POTTERS HOUSE ARCHWAY (Enw gwaith)
- POTTERS HOUSE HOLLOWAY (Enw gwaith)
- THE POTTERS HOUSE CHRISTIAN CENTRE - ARCHWAY (Enw gwaith)
- THE POTTERS HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP HOLLOWAY (Enw gwaith)
- THE POTTER'S HOUSE CHRISTIAN FELLOWSHIP UK HOLLOWAY CHURCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olorunfemi A Salisu | Cadeirydd | 09 November 2023 |
|
|
||||
Mohamed Toure | Ymddiriedolwr | 28 July 2024 |
|
|
||||
Rajmeet Bhangu | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £27.37k | £58.22k | £71.34k | £86.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £22.53k | £63.01k | £68.33k | £72.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 4.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE ATTACHED SCHEDULE IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; 4.2 THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY REGARDLESS OF NATIONALITY, RELIGIOUS POLITICAL OR OTHER OPINION IN THE UNITED KINGDOM AND SUCH OTHER PARTS OF THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND 4.3 SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Williamson Street Community Centre
76 Parkhurst Road
London
N7 0FF
- Ffôn:
- 07538081222
- E-bost:
- info@phcholloway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window