THE HELVELLYN LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 512471
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable purposes MakingGrants to individuals Making grants to organisations (include Schools, charities etc.)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £314
Cyfanswm gwariant: £1,173

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Medi 1982: Cofrestrwyd
  • 06 Chwefror 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £726 £559 £0 £72 £314
Cyfanswm gwariant £450 £180 £280 £1.86k £1.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 25 Mai 2023 25 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 31 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 20 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required