AL RISAALAH MOSQUE AND ISLINGTON ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- Provide place of Worship - Provide educational support to children and adults - Youth activities - Advice and guidance
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126329 SOMALI CULTURAL WATCH CENTRE
- 29 Tachwedd 2018: CIO registration
- ISLINGTON ISLAMIC CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAZID MURSHID MOHAMED | Cadeirydd | 15 July 2018 |
|
|||||||||
MOHAMED DIRSHE | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|||||||||
ABDISAMAD ABDULLE | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|||||||||
ABDIRASAQ MUHAMED ADAN | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
HUSSEIN MOHAMUD OSMAN | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
ABDIFATAH MOHAMED ADEN | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
HASSAN ABDULLAHI URUR | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
ABDIKARIM HUSSEIN AHMED | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
ABDISALAM HIRAD MOHAMED | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
ABDIRAHMAN MOHAMED JAMA | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
HASHIM SHARIF MOHAMED | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||||||
Dr ABDIRAZAK MOHAMUD TAKAR | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|||||||||
Dr ABDULQADIR AHMED-NUR | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.18k | £82.19k | £125.91k | £175.00k | £224.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.91k | £103.57k | £89.23k | £83.27k | £138.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 03 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 03 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 04 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 29 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE SOMALI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM AND SOMALIA SOLELY FOR CHARITABLE PURPOSES BY: 3.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING SUPPLEMENTARY SCHOOLS, ORGANISING SEMINARS, ORGANISING ESOL CLASSES, CITIZENSHIPS COURSES AND OTHER TRAININGS 3.2 THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS ANYWHERE IN THE UNITED KINGDOM AND SOMALIA FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY Ò HEALTHCARE PROJECTS Ò WATER AND SANITATION PROJECTS Ò ALL OTHER NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. 3.3 TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE UK IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF PLACES OF WORSHIP, RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF ISLAMIC RELIGIOUS BELIEFS AND PRACTICES, CARRYING OUT MISSIONARY AND OUTREACH WORK 3.4 ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE SOLELY FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Al-Risaalah Mosque
91-93 Parkhurst Road
LONDON
N7 0LP
- Ffôn:
- 02077003733
- E-bost:
- info@al-risaalah.com
- Gwefan:
-
info@al-risaalah.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window