MIGHTY OAKS GATESHEAD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian faith for the public benefit in Gateshead and surrounding areas in accordance with the statement of faith. The relief of those in need, by reason of youth, age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDREY WOOD | Cadeirydd | 04 February 2019 |
|
|||||
SAMUEL ALLPORT | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
GEORGE JAMES CRICHTON | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
DOREEN ROSE OLIVER | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.00k | £3.03k | £3.19k | £3.15k | £6.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.06k | £3.13k | £4.42k | £4.51k | £3.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
“TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN GATESHEAD AND SURROUNDING AREA IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH". "THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.” “SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.”
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Riversdale Close
Blackhall Mill
NEWCASTLE UPON TYNE
NE17 7LW
- Ffôn:
- 07866596759
- E-bost:
- ruth86666@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window