ymddiriedolwyr JULIAN HOUSE
Rhif yr elusen: 1183751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma J Cooke | Cadeirydd | 28 January 2019 |
|
|
||||
Dr Marek Tadeusz Koperski | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Sonya Butters | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Julia Carol Ferguson | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Naji Anwaar Darwish | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Jeremy David Hinton White | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Ken Russell | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Julian House | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Timothy William Mitchell | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Clive Antony Pugh | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
David Lloyd Jobbins | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Ahran Anwar Symonds-Baig | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.