SING INSIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sing Inside deliver group singing workshops in prisons across England and Wales, engaging volunteers from local community organisations and universities to form a choir alongside prison residents and staff. We work to build self-confidence and self-worth through shared musical and vocal skills, breaking down stereotypical views about prisons and building strong communities through group singing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,992 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Robert Smyth | Cadeirydd | 03 September 2021 |
|
|
||||
William Evans | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Sylvia Lucy Elizabeth Cullen | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Sir Nigel David Poole | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Jonathan Schranz | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Giverny McAndry | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Aine Elizabeth Jackson | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.77k | £11.67k | £10.19k | £32.50k | £48.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.79k | £6.24k | £5.67k | £17.99k | £39.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.99k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF MUSIC BY: - CONDUCTING CHORAL WORKSHOPS IN UK PRISONS AND HOLDING FACILITIES AND PROMOTING MUSIC AND THE PERFORMING ARTS FOR INMATES AND ALL WHO WORK OR LIVE WITHIN A PRISON SETTING USING VOLUNTEERS DRAWN FROM UK UNIVERSITIES AND LOCAL CHOIRS; - TRAINING AND DEVELOPING THE MUSICIANSHIP AND EDUCATIONAL LEADERSHIP SKILLS OF VOLUNTEERS DRAWN FROM UK UNIVERSITIES AND LOCAL CHOIRS TO SUPPORT WORKSHOP DELIVERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
95 Clarence Crescent
Clapham
London
SW4 8LE
- Ffôn:
- 07495734122
- E-bost:
- info@singinside.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window