THE DEAN SPENCER ELLIS MEMORIAL PRIZE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards prizes to newly-ordained priests in the diocese of St Asaph, based on recommendation of the Bishop.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Sir Ddinbych
Llywodraethu
- 26 Awst 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE REVD DR PERRY ANDREW BUTLER | Ymddiriedolwr | 06 August 1991 |
|
|
||||
VICTORIA LOVE | Ymddiriedolwr | 06 August 1991 |
|
|
||||
MARK CHRISTOPHER VORLEY SPENCER ELLIS | Ymddiriedolwr | 26 July 1982 |
|
|
||||
LLOYD FITZHUGH | Ymddiriedolwr | 26 July 1982 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335 | £271 | £258 | £267 | £267 | |
|
Cyfanswm gwariant | £210 | £250 | £200 | £200 | £200 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 JULY 1982
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A PRIZE TO BE AWARDED TO THE PRIEST (OR PRIESTS NOT EXCEEDING TWO) ATTAINING TEH HIGHEST STANDARD AND TRAINING AND BEING THE MOST DESERVING IN HIS (OR THEIR) YEAR WITH A VIEW TO ENCOURAGING FURTHER STUDY ON THE PART OF NEWLY ORDAINED PRIESTS IN THE FULL TIME MINISTRY OF THE ABOVE DIOCESE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 CARNARVON ROAD
LONDON
E18 2NU
- Ffôn:
- 07738 829172
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window