Ymddiriedolwyr SYDLING VILLAGE HALL CIO
Rhif yr elusen: 1180565
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA CHENEY | Cadeirydd | 06 November 2018 |
|
|
||||
Alec Charles Pegram | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Helen Veronica Pegram | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Holly Pearce | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Emma Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
John Richard O'Connell | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Eleanor Jane Bassett | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Nick Hyde Hills | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Ian Andrew Armour | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
JOHN ADAMS | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
DIANE TUCKER | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Maureen Anne Haywood | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
HELEN BAIRD | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LEGG | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH OHNSTAD | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.