CYLCH MEITHRIN LLANGEITHO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cylch Meithrin Llangeitho's aim is to advance the education of pre-school children through the medium of the Welsh language. We are a nursery based in Llangeitho, Ceredigion and are registered by CIW, Estyn and the Charity Commission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,324 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ceredigion
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Estyn: Arolygiaeth Addysg A Hyfforddiant Yng Nghymru Em
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaley Lewis | Cadeirydd | 03 October 2020 |
|
|
||||
Petra Nelson | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Graham Francis Parker | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.47k | £26.80k | £35.95k | £39.10k | £31.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.12k | £17.73k | £32.41k | £21.49k | £27.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.48k | £21.53k | £26.40k | £31.52k | £28.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Ebrill 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 19 Ebrill 2024 | 74 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN THE LLANGEITHO AREA THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YSGOL GYNRADD RHOS HELYG
LLANGEITHO CAMPUS
LLANGEITHO
TREGARON
CEREDIGION
SY25 6TR
- Ffôn:
- 01974821615
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window