EAST SUSSEX VETERANS HUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
East Sussex Veterans Hub 99/100 Group (ESVH) is a volunteer-based organisation offering a unique, comprehensive support package for veterans of HM Forces, particularly those with welfare, mental-ill health and PTSD, ex-offenders and alcohol or substance misuse issues. It is based in Hastings and provides an open office, a drop-in facility and special interest group meetings and activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £161,227 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 24 Mai 2019: CIO registration
- 99/100 GROUP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Stonestreet | Cadeirydd | 24 May 2019 |
|
|
||||
Karen Sleat | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Rev Paul Parks | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Patricia Stonestreet | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.70k | £142.12k | £333.40k | £496.57k | £183.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.74k | £99.50k | £274.15k | £424.87k | £221.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.16k | N/A | N/A | £433.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800 | £107.09k | £134.50k | £60.00k | £161.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 08 Ebrill 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 08 Ebrill 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 31 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE NEED, SUFFERING AND DISTRESS AMONGST MEMBERS OF THE ARMED FORCES COMMUNITY AND CIVILIAN EMERGENCY SERVICES AND THEIR FAMILIES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH: A) THE PROVISION OF NON-CLINICAL HUMAN RESOURCE SUPPORT; B) THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION ON ISSUES CONCERNING THEM, FOR EXAMPLE, WELLBEING AND COPING STRATEGIES, MENTAL HEALTH ISSUES, PRE AND POST CLINICAL THERAPIES, SOCIAL OR ECONOMIC DISADVANTAGE; C) TO WORK WITH INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS AS APPROPRIATE TO FURTHER THESE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ESVH
5 Harold Place
Hastings
TN34 1JA
- Ffôn:
- 01424 446292
- E-bost:
- esvh99100@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window