COUNSELLING AND BENEFIT SUPPORT LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing debt and welfare benefit advice and counselling services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 09 Mai 2019: Cofrestrwyd
- 16 Awst 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.54k | £31.76k | £12.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.31k | £30.99k | £33.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 NOV 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 MAY 2019 as amended on 09 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECT IS TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP FOR THE BENEFIT OF THE CORNISH COMMUNITY THROUGH THE PROVISION OF DEBT ADVICE AND / OR COUNSELLING SUPPORT. [NOTHING IN THE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND/OR SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008.].
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window