LINCOLN RECORD SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
LINCOLN RECORD SOCIETY EXISTS TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE HISTORY OF THE DIOCESE AND COUNTY OF LINCOLN, ESPECIALLY BY PUBLICATION OF ORIGINAL HISTORICAL DOCUMENTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 18 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor DAVID STOCKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Hannah Boston | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|||||
Dr Jack David Newman | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Professor Louise Jane Wilkinson | Ymddiriedolwr | 14 November 2020 |
|
|||||
Dr John B Manterfield | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Dr MARIANNE LOUISE WILSON BA | Ymddiriedolwr | 03 January 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL CHRISTOPHER EMLYN JONES MA DPHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
A MCHARDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NICHOLAS BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KEN HOLLAMBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor PHILIPPA HOSKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ANDREW WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JULIAN PAUL HASELDINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PAUL RICHARD DRYBURGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr DAVID CROOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR ROBERT WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.61k | £1.69m | £251.04k | £70.61k | £80.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.33k | £232.21k | £67.74k | £82.02k | £119.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.66m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £18.02k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £8.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £1.66m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £27.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £204.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £8.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £6.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 09 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 25 OCTOBER 1911 AMENDED 30 OCTOBER 1982
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE HISTORY OF THE DIOCESE OF LINCOLN AND THE ANCIENT COUNTY OF LINCOLNSHIRE, ESPECIALLY BY THE TRANSCRIPTION, EDITING AND PUBLICATION OF ORIGINAL HISTORICAL DOCUMENTS.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LINCOLN CATHEDRAL LIBRARY
MINSTER YARD
LINCOLN
LN2 1PX
- Ffôn:
- 01522561640
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window