ymddiriedolwyr BRICKS
Rhif yr elusen: 1183118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Lathwood | Cadeirydd | 25 April 2019 |
|
|
||||
Benjamin David Gilmour Lowndes | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Liam Edward O'Connor | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Sabita Ravi | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Juliet Rosemary Sandars Lennox | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Rebecca Peters | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Helen Gaffney | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
James Flintoff | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Eleanor George | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
ROBIN HAGUE | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.