ymddiriedolwyr ENGAGE WTH CHINA LIMITED
Rhif yr elusen: 1184881
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth Edward Doodes | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Charles David Aykeroyd Collins | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Dr Amanda Jane Mellor | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Michael Colquhoun Cole-Fontayn | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Peter Graham Batey OBE | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
THERESA MARGARET BOOTH | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Helen-Jane Colston-Inge | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.