THE SYMBOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Symbol Trust is dedicated to promoting effective and innovative solutions to the communications needs of children and adults with learning disabilities. Our ambition is to see a more equitable society where language enrichment can unlock true potential in people with special needs. The Charity will work to bring people with learning disabilities across Kent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Naziri | Cadeirydd | 01 February 2018 |
|
|||||
Christopher Wood | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Paul Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Mark Longley | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Sam Hinton | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Mark Christian | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Medi 2024 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 11 Mai 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Mehefin 2022 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO SUPPORT INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR CARERS THROUGH THE PROVISION OF DIRECT ASSISTANCE AND EDUCATION. 2. TO COMMISSION AND SUPPORT RESEARCH PROGRAMMES WHICH WILL INCREASE THE KNOWLEDGE BASE CONCERNED WITH THE NEEDS OF, AND APPROPRIATE INTERVENTIONS FOR, ADULTS AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. 3. TO ENABLE THE PUBLICATION OF WORK AND THE DISSEMINATION OF INFORMATION ABOUT THE MODELS OF BEST PRACTICE IN IMPROVING THE INDEPENDENCE, COMMUNICATION, EATING AND DRINKING SKILLS OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS. 4. TO FUND PROJECTS AND ACTIVITIES OF DIRECT BENEFIT TO PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR FAMILIES. 5. TO ORIGINATE, DEVELOP AND PROVIDE TRAINING PROGRAMMES FOR HEALTH, EDUCATION AND SOCIAL SERVICE PRACTITIONERS, AND PARENTS AND CARERS IN ORDER TO DISSEMINATE BEST PRACTISE AND INCREASE EXPERTISE AND KNOWLEDGE AMONGST THOSE WORKING WITH, AND CARING FOR, ADULTS AND CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. 6. TO ASSIST THROUGH FUNDING, COMMISSIONING OR WORKING IN PARTNERSHIP WITH ANY OTHER ORGANISATION TO ACHIEVE THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 32
Royal Start Arcade
High Street
Maidstone
Kent
ME17 1JL
- Ffôn:
- 01622863291
- E-bost:
- info@symboltrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window