Hanes ariannol POTENTIAL KIDS LIMITED
Rhif yr elusen: 1182917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.08k | £42.95k | £52.62k | £74.38k | £53.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.96k | £27.09k | £33.11k | £41.58k | £62.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.20k | £3.00k | £29.64k | £9.84k | £6.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.