GATEWAY STUDIO CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in the Arts, in particular the art of dance, by the provision of accessible dance education and teaching and ancillary activities, and the presentation of public performances and other similar activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gateshead
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2019: CIO registration
- GATEWAY STUDIO PROJECT CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Martin Dean | Cadeirydd | 27 May 2021 |
|
|
||||
EDWARD LYNCH | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Stephen Derrick | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Akosua Boakye Bem | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Karen Ann Cruise | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Kema Sikazwe | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Eleanor Farrington | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Sarah Louise Hogarth | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
Rebecca Jane Miller | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
Peter Huggins MBE, FRSA | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £311.44k | £128.51k | £216.36k | £414.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.71k | £173.92k | £227.58k | £235.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.29k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Mawrth 2022 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS, IN PARTICULAR THE ART OF DANCE, BY THE PROVISION OF ACCESSIBLE DANCE EDUCATION AND TEACHING AND ANCILLARY ACTIVITIES, AND THE PRESENTATION OF PUBLIC PERFORMANCESAND OTHER SIMILAR ACTIVITIES. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF GATESHEAD AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHERTHE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVINGTHE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS TO PRESERVE, MAINTAIN AND ENHANCE THE TRINITY CENTRE (THE PROPERTY), ITS ENVIRONS AND CONTENTS FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY AND THE NATION AT LARGE, AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLICREGARDING THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND NATURAL HERITAGE OF THE PROPERTY AND THE CHAPEL OF ST EDMUND, ADJOINING THE PROPERTY, BEING BUILDINGS OF PARTICULAR HISTORICAL AND ARCHITECTURAL INTEREST; AND ANY OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRINITY CENTRE
HIGH STREET
GATESHEAD
NE8 1EP
- Ffôn:
- 01914473475
- E-bost:
- info@gatewaystudio.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window