THE P.A.D. FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we raise money to supply and fit Public Access Defibrillator's where ever needed by means of various public events, collections and donations. operating within England and Wales
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2019: CIO registration
- THE PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATOR FOUNDATION (Enw gwaith)
- THE PAD FOUNDATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Nicholas Padgett | Cadeirydd | 02 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Margaret Francis | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Micheal Stuart Francis | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Pearson | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
MARK ANDREW PEARSON | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.47k | £961 | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.05k | £1.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 458 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 823 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | 164 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | 164 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE SAVING OF LIVES BY THE PROVISION OF PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATORS (AED'S) IN AREAS OF SUITABLE UTILITY, SUCH AS AREAS REMOTE FROM EMERGENCY SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 RYDAL ROAD
SKELTON-IN-CLEVELAND
SALTBURN-BY-THE-SEA
TS12 2HU
- Ffôn:
- 07488261670
- E-bost:
- carl.padgett@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window