MUNICIPAL CHARITIES OF FAVERSHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes education/training/accommodation/housing/heritage/relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Henry Seymour Simmons | Cadeirydd | 09 December 2020 |
|
|
||||||||||
Cllr Joshua Rowlands | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||||||||
Joanna Claire Grimble Stonor | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||||||||
LAURENCE YOUNG | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||||||||
Maureen Janet Vanden Berghe | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||||||||
Cllr Claire Martin | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||||||||
Brian Charles Planner | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||||||||
Cllr Trevor John Martin | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|||||||||||
Carole Jackson | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||||||||
Alison Margaret Reynolds BEM | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||
ANDREW DAVID SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||||
Dr EDWARD JOHN WILCOX | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|||||||||||
Janice Siobhan Hennessey | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||||||||
MICHAEL SIDNEY GATES | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/06/2021 | 21/06/2022 | 21/06/2023 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 21 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Mehefin 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Mehefin 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 21 Mehefin 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Mehefin 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF SOCIAL HOUSING IN THE FORM OF ALMSHOUSE ACCOMMODATION FOR PEOPLE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS PRECEDING APPOINTMENT; AND B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE (ALMSHOUSE) RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. C) THE PROVISION OF A CHAPEL. D) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF GRANTS AND BURSARIES TO ORGANISATIONS OR INDIVIDUALS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT AND PUPILS OR FORMER PUPILS OF QUEEN ELIZABETH’S GRAMMAR SCHOOL. E) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF GRANTS AND PAYMENTS TO ORGANISATIONS OR INDIVIDUALS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. F) THE PROVISION OF A RECREATION GROUND IN THE AREA OF BENEFIT FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC. G) THE PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF HISTORIC BUILDINGS, THE DISTINCTIVE CHARACTER OF THE TOWNSCAPE AND LANDSCAPE AND THE HISTORIC ARTEFACTS, REGALIA, AND CEREMONIALS OF THE TOWN OF FAVERSHAM, A MEMBER OF THE CONFEDERATION OF CINQUE PORTS. H) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE WITHIN THE LAW IN ENGLAND AND WALES IN THE AREA OF BENEFIT WHICH SHALL BE SELECTED BY THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 THE ALMSHOUSES
SOUTH ROAD
FAVERSHAM
ME13 7LU
- Ffôn:
- 01795532958
- E-bost:
- office@fmc2010.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window