THE JANE LEMON FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(a) Awarding to law students scholarships, maintenance allowances or grants tenable at any university, college or institution of higher or further education. (b) Awarding grants to charities whose aims include research into allergies and their treatment, relief or cure. (c) Awarding grants to charities that provide counselling and support for persons under the age of 18.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William David Thomas Q.C. M.A. | Cadeirydd | 07 June 2019 |
|
|
||||
SIR VIVIAN ARTHUR RAMSEY | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||
NICHOLAS MCCARRON CHILD | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||
Mark Hepburn | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/06/2020 | 06/06/2021 | 06/06/2022 | 06/06/2023 | 06/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.40k | £49.38k | £52.06k | £77.86k | £95.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £1.42k | £11.09k | £80.77k | £72.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 06 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Mehefin 2021 | 02 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mehefin 2021 | 02 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG LAWYERS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT INCLUDING BY: (I) AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; (II) PROVIDING FOR THEIR EDUCATION AND TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO THE LEGAL PROFESSIONS. 2. THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN PARTICULAR BY AWARDING GRANTS TO CHARITIES WHOSE AIMS INCLUDE RESEARCH INTO ALLERGIES AND THEIR TREATMENT, RELIEF OR CURE, THE USEFUL RESULTS OF WHICH ARE PUBLISHED FOR PUBLIC BENEFIT. 3. TO RELIEVE MENTAL AND PHYSICAL SICKNESS IN PARTICULAR BY AWARDING GRANTS TO CHARITIES THAT PROVIDE COUNSELLING AND SUPPORT FOR PERSONS UNDER THE AGE OF 18. 4. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KEATING CHAMBERS
15 ESSEX STREET
LONDON
WC2R 3AA
- Ffôn:
- 02075442681
- E-bost:
- dthomas@keatingchambers.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window