Ymddiriedolwyr OPERA WORCESTER

Rhif yr elusen: 1183967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tammara Adams Cadeirydd 19 September 2023
Dim ar gofnod
Samuel James Taunton Ymddiriedolwr 09 September 2024
Dim ar gofnod
Joy Reeve Ymddiriedolwr 19 September 2023
Dim ar gofnod
Shara Parry Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Susan Eleanor Black Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Timothy Edmund Hodgetts Ymddiriedolwr 17 June 2019
Dim ar gofnod
Caroline Jane Causier Ymddiriedolwr 17 June 2019
Dim ar gofnod
Paul William Ellis Ymddiriedolwr 17 June 2019
Dim ar gofnod