NEW SUSSEX OPERA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are encourage, advance, develop and maintain public education in, appreciation of and involvement in operatic arts and the performing arts by promoting a series of public performances, exhibitions and other cultural events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 28 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 279800 NEW SUSSEX OPERA
- 29 Awst 2019: CIO registration
- NSO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Sarah Mortimer | Cadeirydd | 05 July 2018 |
|
|
||||
Richard Pulham | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Ruth Loughton | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
DAVID JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.68k | £47.94k | £74.82k | £65.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.26k | £60.53k | £67.50k | £65.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN OPERATIC ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPEMENT OF PUBLIC APPRECIATION IN THE SAID ARTS, PARTICULARLY IN THE COUNTIES OF EAST AND WEST SUSSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 De Warrenne Road
Lewes
BN7 1BP
- Ffôn:
- 01273471851
- E-bost:
- mail@newsussexopera.org
- Gwefan:
-
newsussxopera.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window