Ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS, HUNMANBY
Rhif yr elusen: 1186638
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW John SANTON | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jane Kathryn Cheesbrough | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Christine Rookes | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Peter Loftus CEng MIME | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Julie Hay | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Maureen Catherine Andrew | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Patricia Ann Margaret Russell | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Jennifer Copeman | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.