ymddiriedolwyr WEST HADDON CHARITIES
Rhif yr elusen: 1187462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Porter | Cadeirydd | 08 August 2016 |
|
|||
Anne Edith Hopwell | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||
Dr Wendy Jennifer Raybould | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||
Ian Richard Litchfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||
Patricia Margot Baldwin | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|||
SIR RICHARD TILT | Ymddiriedolwr | 09 August 2017 |
|
|||
Kenneth Brand | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.