ymddiriedolwyr EAST CHESHIRE HOSPICE
Rhif yr elusen: 515104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN WILLIAM SPINKS | Cadeirydd | 08 August 2016 |
|
|||||
dr Jonathan Beck | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
IAN GRANT WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Jenny Mallon | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Louise Haughton | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Karen Renita Waters | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Dickenson | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Geraldine Mary Crawford | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Nicola Charlotte Jane Sampson | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||
Deborah Ann Maxwell | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Neil Langford McArthur | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.