LOVE4LIFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Love4Life is a CIO supporting adults with disabilities to engage socially in the community ,arranging social networking events ,training and learning opportunities and supporting members to find love.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Jane Murphy | Cadeirydd | 01 August 2024 |
|
|
||||
Georgina Anne Hovey | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|||||
Jonathon Derrick Altham | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Dawn Caroline Jacobs Jacobs | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Gillian Howells Buonacorsi How | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Gail Bedding | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Nicholas Francis Pattenden | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Susan Alison Heustice ACMA | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £239.98k | £318.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £231.23k | £311.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 04 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO RELIEVE THOSE NEEDS OF ADULTS WITH DISABILITIES WHICH ARISE FROM SOCIAL ISOLATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY BY WORKING TO ASSIST SUCH PEOPLE TO MAXIMISE THEIR POTENTIAL, DEVELOP FRIENDSHIPS AND RELATIONSHIPS, REDUCING THEIR LONELINESS AND ISOLATION AND FACILITATING THEIR FULL PARTICIPATION IN SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Kings Centre
171-173 West Street
FAREHAM
Hampshire
PO16 0EF
- Ffôn:
- 01329826423
- E-bost:
- info@love4life.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window