THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, PETWORTH

Rhif yr elusen: 1188604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St. Mary the Virgin Church is the Anglican church serving the town of Petworth. As well as a range of weekly and seasonal services, it provides baptisms, marriages, and funerals for the community. It is open for private prayer. It hosts civic services such as Remembrance Sunday, and other special events and memorials. Its premises host the annual Petworth Festival and Literature Festival.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £101,291
Cyfanswm gwariant: £108,828

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Philip Mark Gilbert Cadeirydd 01 September 2015
THE CHICHESTER DIOCESAN FUND AND BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
Chichester Pilgrimage Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Charles Hawtrey Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Diane Jane Parr Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Ann Jones Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Alan James Franklin Sutton Ymddiriedolwr 11 May 2022
Dim ar gofnod
Nicholas Neil Wheeler Ymddiriedolwr 11 May 2021
LEE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PETWORTH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST MARY'S PETWORTH
Derbyniwyd: Ar amser
Derek William Rudge Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Victor Walter Constable Ymddiriedolwr 16 September 2020
Dim ar gofnod
Jill Easton BSc Hons. Ymddiriedolwr 16 April 2020
Dim ar gofnod
Judith Penny Howard Ymddiriedolwr 16 April 2020
Dim ar gofnod
Matthew Henry Cooke Ymddiriedolwr 09 April 2019
HORSHAM SYMPHONY ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
Eileen Patricia Lintill Ymddiriedolwr 09 April 2019
THE SYLVIA BEAUFOY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
LEE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Margaret Smith Ymddiriedolwr 19 April 2017
PETWORTH AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN DOROTHY HUGGETT Ymddiriedolwr 19 April 2017
THE PETWORTH COTTAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Charles Howard Ymddiriedolwr 19 April 2016
THE PETWORTH COTTAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHCHAPEL, PETWORTH AND TILLINGTON ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £72.75k £78.31k £89.09k £101.29k
Cyfanswm gwariant £101.82k £114.65k £106.27k £108.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Medi 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Ionawr 2024 90 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Ionawr 2024 91 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church of St. Mary the Virgin
Church Street
Petworth
West Sussex
GU28 0AE
Ffôn:
01798 345 278