SOUND ROOMS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sound Rooms provides inclusive music education and training to children, young people and adults across Brighton and beyond. Young people, especially those with SEND, face many barriers to playing music mainly due to a lack of opportunities to develop their music skills. Sound Rooms is a unique and exciting development which will tackle these barriers by driving a step change in music education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2020: Cofrestrwyd
- CENTRE FOR INCLUSIVE MUSIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Cade | Cadeirydd | 10 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Comben | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
PETER WILLIAM CHIVERS | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £31.78k | £50.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £23.77k | £27.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 MAY 2019 as amended on 21 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) TO ADVANCE EDUCATION IN THE FIELD OF MUSIC AND THE ARTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PARTICULARLY (BUT NOT EXCLUSIVELY) YOUNG PEOPLE AND THOSE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS; (B) TO ADVANCE THE ARTS AND PARTICULARLY MUSIC FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF SPACE FOR PRACTICE, REHEARSAL AND PERFORMANCE; (C) TO PROVIDE AND FACILITATE THE PROVISION OF MUSIC THERAPY FOR THE RELIEF OF PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS AND DISABILITY, AND THE ALLEVIATION OF DEVELOPMENTAL, EMOTIONAL, SOCIAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND (D) TO ADVANCE ANY OTHER PURPOSE WHICH IS RECOGNISED AS EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALLIOTT WINGHAM LTD
KINTYRE HOUSE
70 HIGH STREET
FAREHAM
PO16 7BB
- Ffôn:
- 07934992959
- E-bost:
- hello@soundrooms.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window