CHRIST UNITED MINISTRIES INTERNATIONAL MANCHESTER (REFUGE CENTRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ACTIVITIES OF A CHURCH, FURTHERANCE OF RELIGION
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lynns tokee-opitoke | Cadeirydd | 19 February 2020 |
|
|
||||
SANDRINE ROSE ELEMBO | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
GODFRIED OKANTEY | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
MATTHEW DELE ADETOYESE OLUWAJOBA | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.90k | £12.34k | £17.61k | £22.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.07k | £12.46k | £13.01k | £15.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH OUR STATEMENT OF BELIEFS AND MISSION STATEMENT, THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS INCLUDING CHURCH SERVICES, CELEBRATION SERVICES OPEN TO ALL, LECTURES, CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND OR DISTRIBUTING CHRISTIAN LITERATURE TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 AYLESTONE WALK
MANCHESTER
M40 5NY
- Ffôn:
- 07557781656
- E-bost:
- tokeeopitoke@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window