ymddiriedolwyr CYCLOX
Rhif yr elusen: 1190137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Hill | Cadeirydd | 26 June 2020 |
|
|
||||
Beenish Robinson | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Katharine Arnold | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Rose McGovern | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Richard Scrase | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Yuriria Silva Velazquez | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Alison Moore | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Thurstan Bannister | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Benjamin Sawyer | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Unwin | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Ian Gregory Callaghan | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Kathryn McNicoll | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Dr Charles Andrew Chivers | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||
James Dawton | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.