GOOD NEWS CHURCH HURSTPIERPOINT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The church advances religion by the preaching of the Gospel, public worship within the church building, organised Bible studies, prayer meetings, evangelistic events, carol concerts, and meeting needs within the community. Services are held on Sundays at 10.30am usually.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lowries | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Lynn Heather Cobbett | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Dickon Guy Bromfield Adams | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Mark James Pyle | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £36.94k | £47.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £39.66k | £44.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 05 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE CHURCH ARE: (1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY WITHIN HURSTPIERPOINT, WEST SUSSEX AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD; AND (2) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS SHALL, IN THE OPINION OF THE CHARITY TRUSTEES, PUT INTO PRACTICE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: THE PREVENTION AND RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND SICKNESS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; PROVIDED THAT THE ADVANCEMENT OF SUCH PURPOSES MUST BE UNDERTAKEN IN A MANNER THAT IS CONSISTENT WITH THE DOCTRINAL DISTINCTIVES AND ETHICAL STATEMENTS AS MAY BE ADOPTED AND AMENDED BY THE CHURCH FROM TIME TO TIME IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE CHURCH HANDBOOK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Good News Church Hurstpierpoint
149 HIGH STREET
HURSTPIERPOINT
HASSOCKS
BN6 9PU
- Ffôn:
- 01273918248
- E-bost:
- David@goodnewshurst.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window