KEIGHLEY CREATIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote and advance the visual arts by exhibiting works of artistic excellence; and providing gallery, studio space and other facilities for the public Educate the public in arts and crafts in particular but not exclusively by the provision of a community arts centre, arts information hub, workshops, classes and arts festival Based in the old Sunwin House building in Keighley
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £132,806 o 8 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
77 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2020: CIO registration
- KEIGHLEY CREATIVE SPACE CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin O'Hare | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Trevor Kearton | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Michelle Buchan | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Rickards | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Fiona Sherburn | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Charles Oxtoby | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Bob Smith | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Georgina Webster | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.46k | £262.34k | £156.11k | £243.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.75k | £194.66k | £184.51k | £260.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.65k | £178.83k | N/A | £132.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: 1) PROMOTE AND ADVANCE THE VISUAL ARTS IN ALL THEIR FORMS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) EXHIBITING WORKS OF ARTISTIC EXCELLENCE; AND B) PROVIDING GALLERY AND STUDIO SPACE AND OTHER FACILITIES TO ENABLE THE PUBLIC TO ENGAGE WITH THE ARTS AND THE PUBLIC DISPLAY OF ARTWORK 2) ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND CRAFTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A COMMUNITY ARTS CENTRE, A COMMUNITY LIBRARY, WORKSHOPS, CLASSES AND ART SESSIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3-7 Cooke Lane
KEIGHLEY
West Yorkshire
BD21 3PF
- Ffôn:
- 01535 957980
- E-bost:
- admin@keighleycreative.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window