WOOLFARDISWORTHY SPORTS AND COMMUNITY HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run Woolfardisworthy Sports & Community Hall for the benefit of the local population, and are in the process of building affordable homes for local needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1068125 WOOLFARDISWORTHY SPORTS AND COMMUNITY HALL
- 01 Mai 2020: CIO registration
- WOOLSERY HALL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNFA ANNE TANNER | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
Sarah Fairbairn | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Tonia Ablett | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
JESSICA MILLS | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
PETER FOX | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
SARAH JANE MILLS | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
FAITH EVELYN BUTLER | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||
DEBORAH JANE KITE | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
YVONNE ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
DESMOND THORPE | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
brian spinney butler | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
DEREK WALTER LOTT | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||
BARBARA STEVENS | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.35k | £131.48k | £62.66k | £56.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.75k | £152.30k | £29.70k | £44.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 May 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE PROVISION AND MAINTENANCE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS. B) TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP BY THE PROVISION OF CHARITABLE SOCIAL HOUSING AND ASSOCIATED FACILITIES, SERVICES AND AMENITIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WOOLSERY SPORTS & COMMUNITY HALL
MEADOW COURT
WOOLSERY
BIDEFORD
EX39 5EY
- Ffôn:
- 01237451627
- E-bost:
- woolseryhall@gmail.com
- Gwefan:
-
woolsery.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window