THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EASTLEIGH

Rhif yr elusen: 1189594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As part of the Church of England (CoE) the Parish of Eastleigh is here to serve the people of our town. For centuries the CoE has offered help at times of both great celebration and tremendous sadness, as well as in the day-to-day lives we all lead. Even though times are always changing, our faith in the resurrection of Jesus Christ is still the same as it has always been. www/eastleighparish.com

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £90,614
Cyfanswm gwariant: £79,879

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mai 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ECCLESIASTICAL PARISH OF EASTLEIGH (Enw gwaith)
  • PCC OF ALL SAINTS EASTLEIGH (Enw gwaith)
  • PCC OF E/L (Enw gwaith)
  • PCC OF EASTLEIGH (Enw gwaith)
  • PCC OF EASTLEIGH BENEFICE (Enw gwaith)
  • PCC OF EASTLEIGH PARISH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Ian Paul Fletcher Cadeirydd 21 May 2020
Dim ar gofnod
Andrew William Milligan Ymddiriedolwr 07 November 2022
Dim ar gofnod
Thomas White Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Sandra Kneller Ymddiriedolwr 20 July 2020
Dim ar gofnod
Keith Pickering Ymddiriedolwr 20 July 2020
Dim ar gofnod
Linda Pickering Ymddiriedolwr 20 July 2020
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Fletcher Ymddiriedolwr 21 May 2020
Dim ar gofnod
PHILIP GEORGE WATSON Ymddiriedolwr 21 May 2020
Dim ar gofnod
Bronnie Susan Danvers Watson Ymddiriedolwr 21 May 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.43k £112.60k £106.81k £90.61k
Cyfanswm gwariant £83.54k £85.06k £74.86k £79.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Rhagfyr 2022 37 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Rhagfyr 2022 37 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ALL SAINTS CHURCH
DESBOROUGH ROAD
EASTLEIGH
SO50 5NH
Ffôn:
02380652295