THE PHOENIX MEDICAL PROJECT

Rhif yr elusen: 1191100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (36 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grants to displaced doctors for qualification exams in the UK. Teaching sessions for displaced doctors focusing on the language and clinical skills required for qualification in the UK

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2024

Cyfanswm incwm: £1,086
Cyfanswm gwariant: £855

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Medi 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE PHOENIX PROJECT (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tabitha Fiona Ashley-Norman Ymddiriedolwr 25 January 2022
Dim ar gofnod
Dr Nicholas Fahy Ymddiriedolwr 16 August 2021
Dim ar gofnod
Dr Rohan Bassi Ymddiriedolwr 01 December 2020
Dim ar gofnod
Molly Amira Roe Kavanagh Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Jonathan Christopher Bowley Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/06/2021 01/06/2022 01/06/2023 01/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.01k £0 £1.70k £1.09k
Cyfanswm gwariant £0 £1.71k £167 £855
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2024 07 Mai 2025 36 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2024 07 Mai 2025 36 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2023 20 Mehefin 2024 80 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2023 20 Mehefin 2024 80 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2022 09 Mai 2023 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2022 09 Mai 2023 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mehefin 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mehefin 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
33 STAINFORTH ROAD
LONDON
E17 9RB
Ffôn:
07975616677
Gwefan:

HTTP://THEPHOENIXPROJECTUK.COM