IT TAKES A CITY (CAMBRIDGE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Helping organisations and individuals from across the community to find new ways to eliminate rough sleeping due to homelessness 2) Operating Street Support Cambridgeshire, a mobile friendly website giving information on ways to find help for a rough sleeper and to give help to support organisations 3) Running projects with partners to provide accommodation and support to rough sleepers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £125,000 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
- IT TAKES A CITY (Enw gwaith)
- IT TAKES A CITY - A CAMBRIDGE HOMELESSNESS PARTNERSHIP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Jenkin | Cadeirydd | 11 December 2022 |
|
|
||||
Robert Graham Dempsey | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Paul Baxter | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Robert Lake | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Dr Asha Praseedom | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Barry Harwood Read | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Emma Hooton | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Simon Allcock | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Stephanie Louise Martinsen-Barker | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Morris | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.14k | £215.88k | £223.20k | £331.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.81k | £202.22k | £223.26k | £312.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £76.38k | N/A | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.00k | £108.01k | £170.35k | £125.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 DEC 2019 as amended on 01 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
4.1. The objects of the Company are to promote for the public benefit the relief of those in need due to their experience of or risk of homelessness in Cambridge and the surrounding areas, in particular but not exclusively by: 4.1.1 providing information on how and where to access services, supporting engagement with service providers, enabling service providers to better meet need, raising awareness and promoting volunteering; 4.1.2 advocating, convening and coordinating the delivery of services; and 4.1.3 advancing any other ancillary charitable purpose in such way as the trustees in their absolute discretion think fit
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/oSt Andrews Street Baptist Church
40- 43 St Andrew's St
Cambridge
CB2 3AR
- Ffôn:
- 07831547643
- E-bost:
- itacinfo@ittakesacity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window