ZAMBIAN HEARING DISABILITY IMPROVEMENT PROJECT UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's main objective is to reduce the effects and impact of hearing loss, impairment and disability in Zambia The organization plans to achieved this by: Mobilizing financial, human and material resources for the project both in the UK and in Zambia Identifying and assessment of people with hearing loss and fitting them with hearing aids
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Zambia
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Kingstone Katebe | Cadeirydd | 27 June 2020 |
|
|
||||
Joyce Saili Katebe | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Dr ROBERT NKWALE CHISABINGO | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
Dr John Sendama | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £50 | £50 | £4.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £4.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 14 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 14 Mawrth 2024 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 16 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
“TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS THROUGHOUT THE UK AND WORLDWIDE BUT PARTICULARLY IN ZAMBIA BY REDUCING THE EFFECTS AND IMPACT OF HEARING LOSS, IMPAIRMENT AND DISABILITY FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH TRAINING ON THE CAUSES OF HEARING LOSS, HEARING TESTING, THE FITTING OF HEARING AIDS WHEN REQUIRED AND SUBSEQUENT AFTERCARE. ALSO, TO EDUCATE THE PUBLIC THROUGH PUBLIC AWARENESS CAMPAIGNS ON THE IMPORTANCE OF HAVING HEARING TESTS AND THE CORRECTION OF HEARING LOSS”.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Ashleigh Grove
TROWBRIDGE
BA14 0BL
- Ffôn:
- +447453127772
- E-bost:
- zahdip.charity@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window