ymddiriedolwyr HASTINGS PHILHARMONIC ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1191425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carolyn May | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|
||||
Hugh Philpott | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Laetitia Yhap | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|||||
Anne Carroll-Marshall | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Hoffmann | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Caryl Hosein | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
John Read | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Cormack | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Helen May da Silva | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Marcio Tadeu Lemos Paes Goncalves May da Silva | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.