ENFIELD CHURCHES DEBT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Employment of a Debt Centre Manager who will work with referrals from the Christians Against Poverty helpline, or other recognised referral agency. We provide regular Money Courses through accredited trainers. We provide pastoral support for those in financial difficulty through a network of locally trained volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Michael Frederick Parnell | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Robert Matthew Alexander Bell | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
PETER DESMOND | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Rev Nicholas Chanda | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Peter Dufton | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Katharine Bleasdale-Barr | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Hayley Harding | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.59k | £33.28k | £26.89k | £18.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £20.72k | £29.00k | £20.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS IN THE LONDON BOROUGH OF ENFIELD AND ELSEWHERE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY PROVIDING AND PROMOTING THE PROVISIONS OF ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE TRUSTEES OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF THEIR PERSONAL FINANCES IN THE LONDON BOROUGH OF ENFIELD AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN THE LONDON BOROUGH OF ENFIELD AND ELSEWHERE AND THROUGH CARE, COMPASSION AND THE RELEVANT PRACTICAL AND SPIRITUAL HELP AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
145 Ladysmith Road
ENFIELD
Middlesex
EN1 3AH
- Ffôn:
- 02083665009
- E-bost:
- office.ecdc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window