THE LONELINESS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting people at risk of loneliness and isolation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Awst 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Catherine Young | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Samantha Kathryn Danaher | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Lynsey Margaret Danaher | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Mehefin 2023 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 837 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 28 Ebrill 2022 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1202 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE EXPERIENCING LONELINESS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN THE UK, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO THOSE EXPERIENCING LONELINESS, AND CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS, WORKING TO TACKLE THE ISSUE OF LONELINESS OR RAISE AWARENESS OF THE ISSUE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SYCAMORES
COOPERS CORNER
IDE HILL
SEVENOAKS
TN14 6LB
- Ffôn:
- 02086504972
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window